Renseignements sur Markus Tschanz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Markus Tschanz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7085624, Registre du commerce Berne, (36)
Müller Kamine AG Ittigen, in Ittigen, CH-036.3.044.801-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2010, S. 5, Publ. 5546974).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschanz, Markus, von Röthenbach im Emmental, in Fräschels, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Peter, von Buchholterberg, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lottaz, Roger, von Rechthalten, in Schüpfen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5069764, Registre du commerce Berne, (36)
Müller Kamine AG, in Ittigen, CH-035.3.000.835-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2008, S. 3, Publ. 4289138).
Statutenänderung:
18.05.2009.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 18.05.2009 mit Inventar per 31.12.2008 Aktiven von CHF 1'296'456.74 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 994'193.90 auf die Müller Kamine AG Ittigen, in Ittigen (CH-036.3.044.801-9).
Gegenleistung:
1'500 Namenaktien zu nom. je CHF 100.-- der Müller Kamine AG Ittigen.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 18.05.2009 mit Inventar per 31.12.2008 Aktiven von CHF 753'136.86 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 552'844.12 auf die Müller Kamine AG Stans, in Stans (CH-150.3.003.310-2).
Gegenleistung:
1'000 Namenaktien zu nom. je CHF 100.-- der Müller Kamine AG Stans.
Firma neu:
Müller Kamine AG Burgdorf.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Burgdorf.
Domizil neu:
Oberburgstrasse 17, 3400 Burgdorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation und die Montage von sowie den Handel mit Kaminen und Kaminelementen sowie Metall- und Apparatebau. Sie führt auch Ingenieurarbeiten aus. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit Brief, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rutz, Leo, von Zürich und Wildhaus, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lottaz, Roger, von Rechthalten, in Schüpfen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tschanz, Markus, von Röthenbach im Emmental, in Fräschels, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Peter, von Buchholterberg, in Burgdorf, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Rubin, Silvia, von Lauterbrunnen, Basel und Stäfa, in Hettiswil bei Hindelbank (Krauchthal), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher:von Lauterbrunnen, in Toffen];
Müller, Michel, von Buchholterberg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5069760, Registre du commerce Berne, (36)
Müller Kamine AG Ittigen, in Ittigen, CH-036.3.044.801-9, Ey 17, 3063 Ittigen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.05.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation und die Montage von sowie den Handel mit Kaminen und Kaminelementen sowie Metall- und Apparatebau. Sie führt auch Ingenieurarbeiten aus. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Aktien:
1'500 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 18.05.2009 und Inventar per 31.12.2008 Aktiven von CHF 1'296'456.74 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 994'193.90 der Müller Kamine AG Burgdorf, in Burgdorf (bisher: Müller Kamine AG, in Ittigen) (CH-035.3.000.835-2), wofür 1'500 voll liberierte Namenaktien zu nom. je CHF 100.-- ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Müller, Peter, von Buchholterberg, in Burgdorf, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Müller, Michel, von Buchholterberg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rubin, Silvia, von Lauterbrunnen, Basel und Stäfa, in Hettiswil bei Hindelbank (Krauchthal), mit Kollektivprokura zu zweien;
Lottaz, Roger, von Rechthalten, in Schüpfen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tschanz, Markus, von Röthenbach im Emmental, in Fräschels, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rosser Treuhand (CH-035.1.000.655-5), in Ittigen, Revisionsstelle.