Renseignements sur Alfred Truffer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Alfred Truffer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Joventa AG, in Eschenbach SG, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von klima- und heizungstechnischen Geräten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2002, S. 9, Publ. 341944).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Truffer, Alfred, von Grächen, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kotyczka, Wilhelm, von Bern, in Flims Dorf (Flims), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Personalvorsorgestiftung der Joventa AG, in E s c h e n b a c h S G, berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der Firma usw. Stiftung (SHAB Nr. 10 vom 16.01.1998, S. 328).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bless, Herbert, von Flums , in Wald ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Hanni, von Buochs, in Bollingen (Jona), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Truffer, Alfred, von Grächen, in Meilen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kundert, Eveline, von Rüti GL und Schmerikon, in Rapperswil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Joventa AG, in Jona, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von klima- und heizungstechnischen Geräten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.1998, S. 5081).
Statutenänderung:
28.09.1998. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lätsch, Andreas, von Rüti ZH und Stäfa, in Rüti ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Birchmeier, Werner, von Jona und Obersiggental, in Jona, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bless, Herbert, von Flums, in Wald ZH, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gariepy, Robert, Bürger der USA, in Milwaukee (USA), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Düsseldorf (D), Mitglied];
Maréchal, Egbertus genannt Bert, niederländischer Staatsangehöriger, in Rapperswil SG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Brunner, Alexander, von Zürich, in Winkel bei Bülach (Winkel), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kotyczka, Wilhelm, von Bern, in Altendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schön, Claudia, von Schänis, in Rohr AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truffer, Alfred, von Grächen, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].