Renseignements sur Wolfgang Rudolf Fritz Trüschel
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Wolfgang Rudolf Fritz Trüschel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005814881, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Rhykönig AG, in Basel, CHE-114.501.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2021, Publ. 1005143723).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmänner, Manfred, von Buchs (SG), in Birsfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kneubühler, Manuel, von Affoltern im Emmental, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trüschel, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005585524, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Fox Venture Capital GmbH, bisher in Himmelried, CHE-201.592.107, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2021, Publ. 1005156314).
Statutenänderung:
30.09.2022.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Gerbergasse 40, 4001 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Näf, Peter, von Oberwil (BL), in Himmelried, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trüschel, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Nachbur, Andreas, von Büren (SO), in Allschwil, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005156314, Registre du commerce Soleure, (241)
Fox Venture Capital GmbH, in Himmelried, CHE-201.592.107, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 14.08.2020, Publ. 1004957969).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nachbur, Andreas, von Büren (SO), in Allschwil, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trüschel, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Näf, Peter, von Oberwil (BL), in Himmelried, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.