Renseignements sur Kirsten Trost
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Kirsten Trost
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006022423, Registre du commerce Zoug, (170)
Respicio GmbH, in Zug, CHE-232.729.431, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2011, S.0, Publ. 6349554).
Firma neu:
Respicio GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Respicio Sàrl en liquidation) (Respicio Ltd. liab. Co in liquidation).
Domizil neu:
c/o CONTE & Partner Treuhand AG, Chamerstrasse 174, 6300 Zug. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.04.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trost, Kirsten, amerikanische Staatsangehörige, in Luxemburg (LU), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift];
Conte, Francesco, von Cham, in Risch, Liquidator, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004884401, Registre du commerce Lucerne, (100)
Wascosa Asset AG, in Luzern, CHE-109.909.489, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 12.08.2019, Publ. 1004693845).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trost, Kirsten, von Zug, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004693845, Registre du commerce Lucerne, (100)
Wascosa Asset AG, in Luzern, CHE-109.909.489, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2019, Publ. 1004557430).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kellmann, Stephan, von Horw, in Risch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trost, Kirsten, von Zug, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.