Renseignements sur Dr. Dietmar Max Ewald Treichel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Dr. Dietmar Max Ewald Treichel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005585267, Registre du commerce Berne, (36)
GYRON.AERO AG, in Bern, CHE-177.384.256, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2022, Publ. 1005582247).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treichel, Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Adligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004997231, Registre du commerce Zurich, (20)
aventura.aero AG, in Männedorf, CHE-177.384.256, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2017, Publ. 3909449).
Statutenänderung:
22.09.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
400'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garbani, Marco, von Bern, in Bremgarten bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hubmann, Alphons, von Bichelsee-Balterswil, in Wohlen bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spring, Daniel Yves, von Männedorf, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hartmann, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Suter, Patrik, von Lengnau (AG), in Ehrendingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Treichel, Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Adligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR01-1004981288, Registre du commerce Lucerne, (100)
Overpar Solutions GmbH, in Adligenswil, CHE-423.018.088, Meiersmattstrasse 9, 6043 Adligenswil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.08.2020.
Zweck:
Wissenschaftliche Dienstleistungen, Training, Coaching, eLearning, Software-Entwicklung und Beratung.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Mit Erklärung vom 18.08.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Endres, Irma, von Winterthur, in Luzern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Treichel, Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Adligenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.