Renseignements sur Susanne Trees
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Susanne Trees
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2884757, Registre du commerce Zurich, (20)
Immobiliengesellschaft Casa Anna AG, in Bäretswil, CHE-102.646.805, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2011, Publ. 6192430).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trees, Susanne, von Muzzano, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien ausschliesslich mit dem Präsidenten;
Jost, Gabrielle Margaretha, von Melchnau, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
allRe Revision AG (CHE-114.353.617), in Dübendorf, Revisionsstelle [bisher: allRe Revision AG (CH-020.3.032.546-7), in Lindau];
Spirk, Arthur, von St. Gallen-Tablat, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Registre du commerce Zurich, (20)
Immobiliengesellschaft Casa Anna AG, bisher in Brissago, Erwerb, Vermietung und Verkauf von Grundstücken und Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 03.03.1997, S. 1423).
Gründungsstatuten:
15.01.1963.
Statutenänderung:
15.09.1997.
Sitz neu:
Bäretswil.
Domizil neu:
c/o Ueli Stössel, Bettswilerstrasse 22, 8344 Bäretswil.
Zweck:
Erwerb.
Vermietung und Verkauf von Grundstücken und Liegenschaften;
hat insbesondere zum Preis von CHF200'000 die Liegenschaft:
Wohnhaus, Hof und Garten Parzellen Nr. 2377 und Nr. 2380 A bis C in Piodina, Grundbuch Locarno-Brissago von Herrn Dr. Ivan Ruperti von Basel-Stadt, Bellariastrasse 51 in Zürich 2/38 erworben;
Vermietung von Wohnungen in dieser Liegenschaft an die Aktionäre und Abschluss aller im Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehenden Geschäfte.
Aktienkapital:
CHF50'000.¬.
Liberierung Aktienkapital:
CHF50'000.¬.
Aktien:
500 Namenaktien zu CHF100.¬.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stössel, Ulrich, von Bäretswil, in Bäretswil, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Jost, Friedrich, von Melchnau, in Bäretswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien ausschliesslich mit dem Präsidenten [wie bisher];
Trees, Susanne, von Muzzano, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien ausschliesslich mit dem Präsidenten [wie bisher];
Curator Revision, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher].