Renseignements sur Marco Trachsel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Marco Trachsel
Dernières notifications FOSC pour Marco Trachsel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005844665, Registre du commerce Zoug, (170)
Sotra Agency GmbH, in Baar, CHE-424.315.100, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2023, Publ. 1005841660).
Statutenänderung:
12.09.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Personalvermittlung, insbesondere von Fachspezialisten und Führungspersonen. Zudem tätigt die Gesellschaft Beratungen im Personalbereich sowie im ganzen Vermittlungsprozess. Die Gesellschaft bezweckt zusätzlich den Handel mit Waren aller Art, im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trachsel, Marco, von Zürich, in Regensdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
da Camara Sousa, Claudio Luis, von Rheinfelden, in Stein (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Trachsel, Peter, von Zürich, in Gränichen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005807372, Registre du commerce Zoug, (170)
DeFi Capital GmbH, in Baar, CHE-413.351.267, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2023, Publ. 1005804273).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trachsel Advisory (CHE-148.482.715), in Baar, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Trachsel, Marco, von Zürich, in Regensdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stevanovic Advisory (CHE-271.082.679), in Baar, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Stevanovic, Nikola, von Dielsdorf, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1005800126, Registre du commerce Zoug, (170)
Sotra Agency GmbH, in Baar, CHE-424.315.100, Grabenstrasse 1A, 6340 Baar, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.07.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Personalvermittlung, insbesondere von Fachspezialisten und Führungspersonen, sowie den Personalverleih. Zudem tätigt die Gesellschaft Beratungen im Personalbereich sowie im ganzen Vermittlungsprozess. Die Gesellschaft bezweckt zusätzlich den Handel mit Waren aller Art, im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Mit Erklärung vom 02.07.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Trachsel, Marco, von Zürich, in Regensdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
da Camara Sousa, Claudio Luis, von Rheinfelden, in Stein (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.