Renseignements sur Marco Tosi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Marco Tosi
Participations
Dernières notifications FOSC pour Marco Tosi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006025402, Registre du commerce Lucerne, (100)
RIAG Holding AG, bisher in Belp, CHE-277.200.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2022, Publ. 1005471758).
Statutenänderung:
26.04.2024.
Sitz neu:
Schenkon.
Domizil neu:
Grenzstrasse 1a, 6214 Schenkon.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss einem noch zu erstellenden Vertrag 4'400 voll liberierte Namenaktien zu CHF 500.00 der Raymed Imaging AG (CH-053.3.001.077-6), in Krauchthal, zum Preis von höchstens CHF 1'800'000.00 zu übernehmen.]. [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 18.06.2013 600 voll liberierte Namenaktien zu CHF 500.00 der Raymed Imaging AG (CH-053.3.001.077-6), in Krauchthal, wofür 1'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 100'000.00 als Forderungen gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder in elektronischer Form. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tosi, Marco, von Gaiserwald, in Belp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gassmann, Jonas, von Triengen, in Triengen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Germann, Marino, von Muolen, in Grosswangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1006025401, Registre du commerce Lucerne, (100)
Raymed Imaging AG, in Schenkon, CHE-108.519.602, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2022, Publ. 1005471810).
Statutenänderung:
26.04.2024.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder in elektronischer Form. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gassmann, Jonas, von Triengen, in Triengen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Germann, Marino, von Muolen, in Grosswangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tosi, Marco, von Gaiserwald, in Belp, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1005641173, Registre du commerce Berne, (36)
MR Diagnostics AG, in Interlaken, CHE-441.169.503, Höheweg 40, 3800 Interlaken, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.12.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Leistungen im Bereich der medizinischen Bildgebung, Bildbearbeitung und Bildübertragung;
namentlich kann die Gesellschaft Radiologie-Institute betreiben. Die Gesellschaft bezweckt weiter die Herstellung und den Handel mit Produkten in diesen Bereichen, speziell im Bereich der medizinischen Bilddiagnostik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann ferner Grundstücke erwerben, belehnen, veräussern und verwalten sowie sämtliche Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck oder der Anlage ihrer Mittel direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 22.12.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Tosi, Marco, von Gaiserwald, in Belp, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Melena, Filippo, von Bargen (SH), in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.