Renseignements sur Bugra Topayli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Bugra Topayli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005611559, Registre du commerce Zurich, (20)
Autogalerie Schweiz KlG, in Winterthur, CHE-288.354.254, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2022, Publ. 1005439302).
Statutenänderung:
17.11.2022.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 17.11.2022 und Bilanz per 30.09.2022 mit Aktiven von CHF 1'098'747.46 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 943'470.22 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 200 Stammanteile zu CHF 100.00.
Firma neu:
Autogalerie Schweiz GmbH.
Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Stammkapital neu:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 17.11.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Topayli, Bugra, deutscher Staatsangehöriger, in Pfäffikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Lanteri, Giuseppe Mike, von Wetzikon (ZH), in Wetzikon (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numéro de publication: HR02-1005439302, Registre du commerce Zurich, (20)
Autogalerie Schweiz KlG, in Fehraltorf, CHE-288.354.254, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2017, Publ. 3933299).
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Wülflingerstrasse 377, 8408 Winterthur.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanteri, Giuseppe Mike, von Wetzikon (ZH), in Wetzikon (ZH), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: Lanteri, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger];
Topayli, Bugra, deutscher Staatsangehöriger, in Pfäffikon, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wildberg].
Numéro de publication: HR02-1005319821, Registre du commerce Zurich, (20)
Walter Hirsbrunner GmbH, in Bubikon, CHE-109.436.396, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2021, Publ. 1005064959).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schäfer, Sabrina, von Stammheim, in Wetzikon (ZH), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Topayli, Bugra, deutscher Staatsangehöriger, in Pfäffikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.