Renseignements sur Sean Toomes
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Sean Toomes
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1444807, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
TA Hydronics Switzerland AG, in Füllinsdorf, CHE-109.517.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 08.03.2012, Publ. 6585526).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andersson, Gunilla, schwedische Staatsangehörige, in Göteborg (SE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Althaus, Regula, von Lauperswil, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Dikbas, Ahmet, von Gerlafingen, in Gerlafingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Toomes, Sean, britischer Staatsangehöriger, in Trélex, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bevers, Brigitte, von Basel, in Wallbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spencer, Peter, britischer Staatsangehöriger, in Kidderminster (UK), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Korcsog, Peter, ungarischer Staatsangehöriger, in Tannay, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bottmingen];
North, Winston, britischer Staatsangehöriger, in Crans-près-Céligny, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Oberwil BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andersen, Asger, dänischer Staatsangehöriger, in Steinen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Hellinger, Roland, von Dittingen, in Liesberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jaquier, Laurent, von Villars-le-Comte, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Spataro, Francesco, von Roggwil BE, in Frick, mit Kollektivprokura zu zweien;
Spitteler, Daniela, von Oberdorf BL, in Frenkendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 1153477, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Pneumatex Holding AG, in Füllinsdorf, CH-280.3.005.611-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2010, S. 6, Publ. 5657328).
Statutenänderung:
06.08.2013.
Firma neu:
TA Hydronics Holding AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matter, Roger, von Füllinsdorf, in Füllinsdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Toomes, Sean, britischer Staatsangehöriger, in Billdal (SE), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Andersson, Gunilla, schwedische Staatsangehörige, in Göteborg (SE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spencer, Peter, britischer Staatsangehöriger, in Kidderminster (UK), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Korcsog, Peter, ungarischer Staatsangehöriger, in Tannay, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bottmingen];
North, Winston, britischer Staatsangehöriger, in Crans-près-Céligny, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6585526, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
TA Hydronics Switzerland AG, in Füllinsdorf, CH-280.3.005.631-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2011, S. 0, Publ. 6284760).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Löffel, Patricia, von Schübelbach, in Witterswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kipfer, Jürg, von Langnau im Emmental, in Breitenbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Di Matteo, Gianpaolo, italienischer Staatsangehöriger, in Möhlin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Christian, von Bubendorf, in Hochwald, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Aesch BL];
Toomes, Sean, britischer Staatsangehöriger, in Trélex, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Billdal (SE)];
Bevers, Brigitte, von Basel, in Wallbach, mit Kollektivprokura zu zweien.