Renseignements sur Johannes Petrus
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Johannes Petrus
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005285066, Registre du commerce Argovie, (400)
Shlomo Gastro AG, in Baden, CHE-463.179.007, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2021, Publ. 1005235752).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Özmen, Josef, von Rothrist, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petrus, Devin, von Obersiggenthal, in Obersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Petrus, Johannes, von Obersiggenthal, in Obersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005145440, Registre du commerce Argovie, (400)
Petrus Invest GmbH, in Baden, CHE-112.868.566, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2021, Publ. 1005125176).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petrus, Devin, von Obersiggenthal, in Obersiggenthal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Petrus, Johannes, von Obersiggenthal, in Obersiggenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1004988312, Registre du commerce Argovie, (400)
Roneberg GmbH, in Obersiggenthal, CHE-403.795.869, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2020, Publ. 1004841436).
Statutenänderung:
19.09.2020.
Sitz neu:
Wettingen.
Domizil neu:
Landstrasse 83, 5430 Wettingen.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Handel und der Verwaltung, Vermietung, Vermittlung, dem Betrieb, der Instandhaltung und dem Unterhalt von Immobilien sowie Betrieb von Gastwirtschaftsbetrieben;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Gesellschaften beteiligen, Grundeigentum erwerben, verwalten, belasten und veräussern, Immaterialgüterrechte aller Art erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien, Bürgschaften und andere Sicherheiten zugunsten von nahestehenden Gesellschaften oder Dritte zur Verfügung stellen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alyagut, Robert, türkischer Staatsangehöriger, in Birmenstorf (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Petrus, Johannes, von Obersiggenthal, in Obersiggenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pugar, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Gebenstorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Bazo, Yakup, von Birr, in Baden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Konutgan, Stefan, von Gebenstorf, in Obersiggenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].