Renseignements sur Michael Tobler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Michael Tobler
Dernières notifications FOSC pour Michael Tobler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005647469, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Grübau AG, in Diepoldsau, CHE-486.311.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2022, Publ. 1005532205).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Hans, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchhaltungs- und Treuhand AG Altstätten SG (CHE-107.285.519), in Altstätten, Revisionsstelle;
Oehy, Susanne, österreichische Staatsangehörige, in Diepoldsau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehriger, Patrick, von Attiswil, in Balgach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Oehy, Herbert, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lendenmann, Patrick, von Grub (AR), in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
RMI Treuhandexperten AG (CHE-109.362.786), in Goldach, Revisionsstelle;
Tobler, Michael, von Thal, in Thal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner-Jäger, Ursula, von Arosa, in Rheineck, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005270670, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Buriet Liegenschaften AG, in Thal, CHE-166.690.358, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2019, Publ. 1004539322).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruggli, Rolf, von Hauptwil-Gottshaus, in Thal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kellenberger, Gabriella, genannt Gaby, von Walzenhausen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Koch, Michael, von Thal, in Altenrhein (Thal), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eugster, Fabian, von Wald (AR), in Thal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tobler, Michael, von Thal, in Thal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR01-1004539322, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Buriet Liegenschaften AG, in Thal, CHE-166.690.358, Aegetli 2, 9425 Thal, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.12.2018. 27.12.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und den Verkauf sowie das Halten und die Bewirtschaftung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 630'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 630'000.00.
Aktien:
630 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.12.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Ruggli, Rolf, von Hauptwil-Gottshaus, in Thal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eugster, Fabian, von Wald (AR), in Thal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kellenberger, Gabriella, genannt Gaby, von Walzenhausen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Koch, Michael, von Thal, in Altenrhein (Thal), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tobler, Michael, von Thal, in Thal, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.