Renseignements sur Andreas Bernhard Tobler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Andreas Bernhard Tobler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005830798, Registre du commerce Lucerne, (100)
INFINIRI AG, in Luzern, CHE-147.666.365, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2022, Publ. 1005537518).
Statutenänderung:
30.08.2023.
Aktienkapital neu:
CHF 143'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 143'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
1'430 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Echlin, Ian, von Stäfa, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Tobler, Andreas Bernhard, von Wallisellen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005269826, Registre du commerce Argovie, (400)
Doktor Zentrum Wettingen AG, in Wettingen, CHE-216.598.372, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2020, Publ. 1004985390).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischof, Dr. Bruno, von Luzern, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hürlimann, Dr. Urs, von Walchwil, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dörflinger, Eva, von Val-de-Travers, in Turgi, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Confia Baden AG (CHE-108.378.017), in Baden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Dr. Stephan, von Biberist, in Windisch, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lu Li, Yu, von Baden, in Neuenhof, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tobler, Andreas, von Wallisellen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fluri + Partner Treuhand AG (CHE-107.125.212), in Baden, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004765164, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Gerelli AG Die Rösterei, in Gachnang, CHE-110.152.801, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2018, Publ. 1004521554).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, Andreas, von Wallisellen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.