Renseignements sur Dervish Tishukaj
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dervish Tishukaj
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004812105, Registre du commerce Berne, (36)
Immo made AG, in Zollikofen, CHE-206.529.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2019, Publ. 1004563053).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gashaj, Manfred, von Wädenswil, in Ostermundigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tishukaj, Dervish, von Bern, in Moosseedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3697009, Registre du commerce Berne, (36)
Billard-Hallen-Einrichtungen BHE GmbH, in Bern, CHE-106.565.643, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2015, Publ. 2555725).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tishukaj, Dervish, von Bern, in Moosseedorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 520 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stepper, Alyoscha Henri Gerhard, von Vully-les-Lacs, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 520 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 3692141, Registre du commerce Berne, (36)
MDR Club GmbH, in Bern, CHE-358.741.316, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2017, Publ. 3293045).
Statutenänderung:
28.07.2017.
Sitz neu:
Ittigen.
Domizil neu:
Worblaufenstrasse 161, 3048 Worblaufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tishukaj, Dervish, von Bern, in Moosseedorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Juniku, Artor, von Muri bei Bern, in Worblaufen (Ittigen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.