Renseignements sur Yves Patrick Tischhauser-Spink
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Yves Patrick Tischhauser-Spink
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005800835, Registre du commerce Zurich, (20)
Eike GmbH, in Zürich, CHE-114.128.380, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2022, Publ. 1005453738). [Die rechtliche Zuordnung der 50 Stammanteile zu CHF 100.00 des Verstorbenen Urs Mühlherr ist geregelt.] [gestrichen: Die Erbengemeinschaft Urs Mühlherr besteht aus Helen Hirzel, von Wetzikon ZH, in Zürich, und Moritz Hirzel, von Wetzikon ZH, in Zürich.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tischhauser-Spink, Yves, von Grabs, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Erbengemeinschaft Urs Mühlherr, Gesellschafterin, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tscheligi, Zsolt Lajos, von Lumnezia, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Frei, Konrad Emanuel, von Zofingen, Elgg und Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005105660, Registre du commerce Grisons
Dros GmbH, in Klosters, CHE-114.637.291, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2021, Publ. 1005102156).
Statutenänderung:
28.01.2021.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mühlherr, Urs, von Luzern, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Tischhauser-Spink, Yves, von Grabs, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tscheligi, Zsolt Lajos, von Lumnezia, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Lumbrein, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Ammann, Marco Andreas, von Männedorf und Zürich, in Zollikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Frei, Konrad Emanuel, von Zofingen und Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Bisang, Louis, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zollikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Rüedi, Dominik Luzius, von Thusis, in Meilen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sacchi, Ivo Martin, von Disentis/Mustér, in Zollikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1004596595, Registre du commerce Zurich, (20)
Eike GmbH, in Zürich, CHE-114.128.380, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2017, Publ. 3743697).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Stephan Benjamin, von Oberhelfenschwil, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tscheligi, Zsolt Lajos, von Lumnezia, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 45 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Frei, Konrad Emanuel, von Zürich, Elgg und Zofingen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 45 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Mühlherr, Urs, von Luzern, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 45 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Tischhauser-Spink, Yves, von Grabs, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 45 Stammanteilen zu je CHF 100.00].