Renseignements sur Marco Tinner
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Marco Tinner
Participations
Dernières notifications FOSC pour Marco Tinner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005517695, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Matya AG, in Sennwald, CHE-394.715.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2016, S.0, Publ. 2773747).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tinner, Friedrich, von Sennwald, in Haag (Rheintal) (Sennwald), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tinner, Marco, von Sennwald, in Phuket (TH), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Tinner-Göldi, Hedwig, von Sennwald, in Haag (Rheintal) (Sennwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 915110, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
BFZ Holding AG, bisher in St. Margrethen, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 12.03.2003, S. 9, Publ. 901012).
Statutenänderung:
13.03.2003.
Sitz neu:
Sennwald.
Domizil neu:
Eschacker, 9468 Sax.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rechsteiner, Werner, von Rehetobel, in Trogen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winterstein, Gabriela, von Zürich, in Goldach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tinner, Marco, von Sennwald, in Jenins, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Markus Bächtold Consulting, eidg. dipl. Treuhandexperte, in Goldach, Revisionsstelle.
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Teval AG, in Mels, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von elektronischen Gerä usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2001, S. 641).
Statutenänderung:
12.07.2002.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.--.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tinner, Marco, von Sennwald, in Jenins, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Max, von St. Gallen, in Heiligkreuz (Mels), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].