Renseignements sur Lorenz Thüring
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Lorenz Thüring
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004829159, Registre du commerce Berne, (36)
W. Ziörjen-Gobeli, in Lenk, CHE-106.527.884, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 106 vom 03.06.2016, Publ. 2867843).
Firma neu:
W. Ziörjen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziörjen, Walter Alfred, von Zweisimmen, in Lenk im Simmental (Lenk), Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: Ziörjen-Gobeli, Walter];
Thüring, Lorenz, von Ettingen, in Lenk im Simmental (Lenk), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittwer-Müller, Christa Esther, von Trub, in Zweisimmen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004609376, Registre du commerce Berne, (36)
Sportanlage TEC-GmbH, in Lenk, CHE-111.964.055, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 09.11.2015, S.0, Publ. 2469895). [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 31.03.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauswirth-Reichen, Marianne, von Saanen, in Lenk, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ;
Hunziker-Kleiner, Denise, von Kirchleerau, in Lenk, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thüring, Lorenz, von Ettingen, in Lenk, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeller, Marc, von Lenk, in Lenk, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Känel, Christian, von Aeschi bei Spiez, in Lenk, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Matthias, von Lenk, in Lenk im Simmental (Lenk), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bowee, Simon, von Lenk, in Lenk im Simmental (Lenk), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frautschi, Hans Peter, von Saanen, in Lenk im Simmental (Lenk), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Hans Rudolf, von Frutigen, in Lenk im Simmental (Lenk), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
COT Treuhand AG (CHE-107.378.380), in Lyss, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2469895, Registre du commerce Berne, (36)
Sportanlage TEC-GmbH, in Lenk, CHE-111.964.055, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 79 vom 21.04.2011, Publ. 6132988).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messerli-Lendenmann, Marianne, von Oberstocken, in Lenk, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziörjen-Moor, Jürg, von Zweisimmen, in Lenk, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauswirth-Reichen, Marianne, von Saanen, in Lenk, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hunziker-Kleiner, Denise, von Kirchleerau, in Lenk, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kruker, Albert, von Braunau, in Lenk, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thüring, Lorenz, von Ettingen, in Lenk, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Känel, Christian, von Aeschi bei Spiez, in Lenk, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zeller, Marc, von Lenk, in Lenk, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.