Renseignements sur Susann Thoss
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Susann Thoss
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1359163, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft SLKK VERSICHERUNGEN, in Zürich, CHE-101.306.531, Genossenschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2013, Publ. 991125).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thoss, Susann, deutsche Staatsangehörige, in Rorbas, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Korner, Dr. Urs, von Willisau, in Willisau, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern];
Gadient, Peter, von Landquart, in Chur, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Mastrils];
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-035.9.019.917-2)];
Fischer, Katrin, von Schaffhausen, in Opfikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paternostro, Brigitte, von Zürich, in Bischofszell, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönbächler, Nicole, von Einsiedeln, in Einsiedeln, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor];
Steiger, Mariette, von Büron, in Kloten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1300251, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft KRANKENKASSE SLKK, in Zürich, CHE-107.298.953, Genossenschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2011, Publ. 6337594).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thoss, Susann, deutsche Staatsangehörige, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gadient, Peter, von Landquart, in Chur, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Mastrils];
Friedländer, Ulrich, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar ohne Zeichnungsberechtigung];
Korner, Dr. Urs, von Willisau, in Willisau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern];
Sieber, Peter, von Reichenbach im Kandertal, in Kloten, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thun];
PricewaterhouseCoopers AG (CHE.308.775.052), in Bern, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-035.9.019.917-2)];
Fischer, Katrin, von Schaffhausen, in Opfikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paternostro, Brigitte, von Zürich, in Bischofszell, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönbächler, Nicole, von Einsiedeln, in Einsiedeln, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor];
Steiger, Mariette, von Büron, in Kloten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 991125, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft SLKK VERSICHERUNGEN, in Zürich, CH-020.5.000.338-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2011, Publ. 6346476).
Statutenänderung:
25.05.2013. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thoss, Susann, deutsche Staatsangehörige, in Rorbas, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor [bisher: in Maur];
Sieber, Peter, von Reichenbach im Kandertal, in Kloten, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thun].