Renseignements sur Christian Thomas
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Christian Thomas
Participations
Dernières notifications FOSC pour Christian Thomas
Numéro de publication: 5676796, Registre du commerce Valais, (621)
Banque Raiffeisen de Leytron-Saillon, société coopérative, à Leytron, CH-621.5.002.867-2, société coopérative (FOSC no 139 du 22.07.2009, p. 29, publ. 5154998).
Personnes et signatures radiées:
Herren, Pierre-André, de Mühleberg, à Leytron, président, avec signature collective à deux;
Monnat, Jérôme, de Les Pommerats, à Leytron, membre, sans droit de signature;
Thurre, Jean-Claude, de Saillon, à Saillon, vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Luisier, Cédric, de Bagnes et Saillon, à Saillon, président, avec signature collective à deux [précédemment: de Saillon, secrétaire];
Michellod, Paul, de Leytron, à Leytron, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, sans droit de signature];
Tramaux, Laurence, de La Ferrière, à Saillon, administratrice et secrétaire, avec signature collective à deux;
Buchard, Grégoire, de Leytron, à Leytron, administrateur, sans droit de signature;
Thomas, Christian, de Saxon, à Leytron, administrateur, sans droit de signature.
Numéro de publication: 5432482, Registre du commerce Valais, (621)
Paul THOMAS & Fils SA, à Leytron, CH-621.3.005.589-2, société anonyme (FOSC no 55 du 17.03.2000, p. 1823).
Personne et signature radiée:
Thomas, Christian, de Saxon, à Leytron, membre, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 5127786, Registre du commerce Valais
Christian Thomas SA, à Leytron, CH-621.3.007.345-5, Rte de Croix 3, 1912 Leytron, nouvelle société anonyme.
Date des statuts:
29.06.2009.
But:
ferblanterie, couverture, étanchéité, paratonnerres, sanitaires et chauffage (cf statuts).
Capital-actions:
CHF 100'000.--, entièrement libéré.
Actions:
100 actions de CHF 1'000.-- nominatives avec restriction de transmissibilité.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou pli recommandé pour les convocations aux AG. Selon déclaration de l'administrateur unique du 29.06.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Personne inscrite:
Thomas, Christian, de Saxon, à Leytron, administrateur unique, avec signature individuelle.