Renseignements sur Marvin Gerhard Thiele
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Marvin Gerhard Thiele
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006094557, Registre du commerce Zurich, (20)
VISENSE AG, in Zürich, CHE-320.390.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2023, Publ. 1005851752).
Statutenänderung:
27.06.2024.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Octotronic GmbH, in Küsnacht ZH (CHE-244.365.287), gemäss Fusionsvertrag vom 22.05.2024 und Bilanz per 31.03.2024. Aktiven von CHF 130'710.81 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 238'474.32, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 107'763.51, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin liegen frei verwendbares Eigenkapital und Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung der übertragenden Gesellschaft vor. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da es sich um eigene Aktien der Gesellschaft handelt. Die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft erhalten 691'800 Aktien zu CHF 0.10.
Firma neu:
Octotronic AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Octotronic SA) (Octotronic Ltd).
Domizil neu:
Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zhu, Dehua, von Zürich, in Walterswil (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rauch, Dr. Waldemar, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reich, Christian Julius, von Herrliberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Thiele, Marvin Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rathenow (DE)];
Burgarello, Angelo, italienischer Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Alexej, von Gachnang, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005506515, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
ViSENSE GmbH, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-320.390.295, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 01.04.2022, Publ. 1005440929).
Statutenänderung:
21.06.2021.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 117'700 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 21.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021 mit Aktiven von CHF 696'477.49 und Fremdkapital von CHF 230'475.28 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'177'700 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.10.
Firma neu:
VISENSE AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(VISENSE SA) (VISENSE Ltd).
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 117'700.00 [bisher: CHF 20'100.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 117'700.00.
Aktien neu:
1'177'000 Namenaktien zu CHF 0.10.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail, oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht, unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spori, Pia, von Oberwil im Simmental, in Kreuzlingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reich, Christian Julius, von Herrliberg, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Thiele, Marvin Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Rathenow (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005440929, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
ViSENSE GmbH, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-320.390.295, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 20.01.2021, Publ. 1005078602).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reich, Christian Julius, von Herrliberg, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Erlenbach ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Thiele, Marvin Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Rathenow (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Spori, Pia, von Oberwil im Simmental, in Kreuzlingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00].