Renseignements sur Hubert Theurillat
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hubert Theurillat
Numéro de publication: 3745091, Registre du commerce Valais, (626)
JEANNE D'ARC INVEST Sàrl, à Crans-Montana, CHE-113.615.766, société à responsabilité limitée (No. FOSC 5 du 09.01.2017, Publ. 3270197).
Modification des statuts:
29.07.2016.
Nouveaux faits qualifiés:
[biffé: reprise de biens: selon contrat du 14.02.2007 de 2 PPE et d'une quote-part de PPE sur commune de Montana pour le prix de CHF 300'000.--].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Evalet, Nelly, de Sonvilier, à Corgémont, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00;
Guex, Liliane, de Saint-Légier-La Chiésaz, à Corsier (GE), associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00;
Pellissier, Madeleine, de Mex (VS), à Sion, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 3'000.00;
Previdoli, Ferdinand Albert, de Brig-Glis, à Brig-Glis, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 10'000.00;
Rochat, Yves, de L'Abbaye, à Lens, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 2'000.00;
Theurillat, Hubert, de Saint-Brais, à Porrentruy, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Bernoulli-Dupont, Elisabeth, de Basel et Genève, à Cannero (IT), associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00 [précédemment: à Lens];
Cattin, Bernard, de Les Bois, à Hauterive (FR), associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00;
Kurkdjian, Norayar, de Plan-les-Ouates, à Genève, associé, sans droit de signature, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour une part sociale de CHF 4'000.00];
Leiggener, Léo, de Ausserberg, à Brig-Glis, associé, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour une part sociale de CHF 5'000.00];
Pellissier Vergain, Catherine, de Genève, à Lausanne, associée, sans droit de signature, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
Previdoli, Pascal , de Brig-Glis, à Köniz, associé, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00;
Previdoli, René, de Brig-Glis, à Sion, associé, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour une part sociale de CHF 5'000.00];
Zuber, Georges, de Törbel, à Naters, associé, sans droit de signature, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour une part sociale de CHF 4'000.00];
JEANNE D'ARC INVEST Sàrl (CHE-113.615.766), à Crans-Montana, associée, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00;
Previdoli, Claude , de Brig-Glis, à Prangins, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numéro de publication: 2470805, Registre du commerce Valais, (626)
JEANNE D'ARC INVEST Sàrl, à Montana, CHE-113.615.766, société à responsabilité limitée (No. FOSC 162 du 23.08.2010, p. 20, Publ. 5781182).
Nouvelle adresse:
c/o Blaise Matthey, Résidence Jeanne d'Arc, Promenade de Grenon 3, 3963 Crans-Montana.
Inscription ou modification de personne(s):
Rochat, Yves, de L'Abbaye, à Lens, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 2'000.00 [précédemment: associé, gérant et président avec signature collective à trois];
Theurillat, Hubert, de Saint-Brais, à Porrentruy, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et gérant avec signature collective à trois];
Matthey, Blaise, de La Brévine, à Saint-Aubin FR, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 1'000.00 [précédemment: associé sans droit de signature];
Lechtman, Isaac, de Genève, à Genève, associé, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 1'000.00 [précédemment: associé avec signature collective à trois];
Maréchal Smith, Béatrice, de Collex-Bossy, à Genève, associée, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 1'000.00 [précédemment: associée sans droit de signature].
Numéro de publication: 3929758, Registre du commerce Valais
JEANNE D'ARC INVEST Sàrl, à Montana, CH-626.4.010.999-7, Immeuble Jeanne d'Arc, 3963 Crans-Montana, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
6.04.2007.
But:
acquisition, vente, gestion, location, exploitation de biens immobiliers dans le cadre de l'exploitation du complexe immobilier 'Jeanne d'Arc', à Montana, commune de Montana. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Capital social:
CHF 44'000.--.
Faits qualifiés:
reprise de biens: selon contrat du 14.02.2007 de 2 PPE et d'une quote-part de PPE sur commune de Montana pour le prix de CHF 300'000.--.
Organe de publication:
FOSC. Capital social entièrement libéré.
Personnes inscrites:
Previdoli, Ferdinand Albert, de Brig-Glis, à Brig-Glis, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 10'000.--;
Pellissier, Madeleine, de Mex VS, à Sion, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 3'000.--;
Zuber, Georges, de Törbel, à Naters, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 4'000.--;
Delgrande, Renata, de Lugano, à Versoix, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--;
Previdoli, René, de Brig-Glis, à Bramois (Sion), associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 5'000.--;
Kurkdjian, Norayar, de Plan-les-Ouates, à Genève, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 4'000.--;
Bernoulli-Dupont, Elisabeth, de Bâle et Genève, à Montana, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--;
Theurillat, Hubert, de Saint-Brais, à Porrentruy, associé et gérant, avec signature collective à trois, pour une part sociale de CHF 1'000.--;
Matthey, Blaise, de La Brévine, à Saint-Aubin FR, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--;
Guex, Liliane, de Saint-Légier-La Chiesaz, à Corsier GE, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--;
Lechtman, Isaac, de Genève, à Genève, associé, avec signature collective à trois, pour une part sociale de CHF 1'000.--;
Fierz, Gérard, de Männedorf, à Lausanne, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--;
Gerber, Bernard, de Sumiswald, à Alle, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--;
Maréchal Smith, Béatrice, de Collex-Bossy, à Genève, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--;
Evalet, Nelly, de Sonvilier, à Corgémont, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--;
Brunner, Arthur, de Sierre, à Brig (Brig-Glis), associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--;
Rochat, Yves, de L'Abbaye, à Lens, associé et gérant, avec signature collective à trois, pour une part sociale de CHF 2'000.--;
Leiggener, Léo, de Ausserberg, à Glis (Brig-Glis), associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 5'000.--.