Renseignements sur Bernard Edmond Cattin
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Bernard Edmond Cattin
Numéro de publication: 3745091, Registre du commerce Valais, (626)
JEANNE D'ARC INVEST Sàrl, à Crans-Montana, CHE-113.615.766, société à responsabilité limitée (No. FOSC 5 du 09.01.2017, Publ. 3270197).
Modification des statuts:
29.07.2016.
Nouveaux faits qualifiés:
[biffé: reprise de biens: selon contrat du 14.02.2007 de 2 PPE et d'une quote-part de PPE sur commune de Montana pour le prix de CHF 300'000.--].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Evalet, Nelly, de Sonvilier, à Corgémont, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00;
Guex, Liliane, de Saint-Légier-La Chiésaz, à Corsier (GE), associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00;
Pellissier, Madeleine, de Mex (VS), à Sion, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 3'000.00;
Previdoli, Ferdinand Albert, de Brig-Glis, à Brig-Glis, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 10'000.00;
Rochat, Yves, de L'Abbaye, à Lens, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 2'000.00;
Theurillat, Hubert, de Saint-Brais, à Porrentruy, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Bernoulli-Dupont, Elisabeth, de Basel et Genève, à Cannero (IT), associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00 [précédemment: à Lens];
Cattin, Bernard, de Les Bois, à Hauterive (FR), associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00;
Kurkdjian, Norayar, de Plan-les-Ouates, à Genève, associé, sans droit de signature, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour une part sociale de CHF 4'000.00];
Leiggener, Léo, de Ausserberg, à Brig-Glis, associé, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour une part sociale de CHF 5'000.00];
Pellissier Vergain, Catherine, de Genève, à Lausanne, associée, sans droit de signature, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
Previdoli, Pascal , de Brig-Glis, à Köniz, associé, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00;
Previdoli, René, de Brig-Glis, à Sion, associé, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour une part sociale de CHF 5'000.00];
Zuber, Georges, de Törbel, à Naters, associé, sans droit de signature, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour une part sociale de CHF 4'000.00];
JEANNE D'ARC INVEST Sàrl (CHE-113.615.766), à Crans-Montana, associée, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00;
Previdoli, Claude , de Brig-Glis, à Prangins, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numéro de publication: 5021718, Registre du commerce Berne, (36)
MRP Metal Relief Print SA, à Corgémont, CH-073.3.009.457-3, société anonyme (No. FOSC 7 du 12.01.1999, p. 186).
Modification des statuts:
26.03.2009.
Nouveau but:
La société a pour but l'impression à chaud d'articles en métal et en plastique, la création, la fabrication et la vente en Suisse et à l'étranger d'articles en tout genre. Selon déclaration du conseil d'administration du 26.03.2009, la société n'est pas soumise au contrôle ordinaire et renonce au contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Cattin, Bernard, de Les Bois, à Hauterive, administrateur et directeur, avec signature collective à deux;
Fiduciaire Fidac S.A. Bienne, à Bienne, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Spiess, Ulrich, de Zürich, à Douanne (Twann), administrateur, avec signature individuelle [précédemment: président avec signature collective à deux];
Vuilleumier, Raymond, de Tramelan et La Sagne, à Tramelan, avec signature individuelle.