Renseignements sur Stephan Theiler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Stephan Theiler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005713047, Registre du commerce Nidwald, (150)
montAsolar GmbH, in Wolfenschiessen, CHE-183.321.548, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 01.04.2022, Publ. 1005440691).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isenegger, Roger, von Beromünster, in Wolfenschiessen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Alpnach-Sonnenstrom AG (CHE-103.091.755), in Alpnach, Gesellschafterin, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
alsona ag (CHE-380.105.908), in Beromünster, Gesellschafterin, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Nocke, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Schwarzenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Odermatt, Thomas, von Dallenwil, in Beckenried, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Theiler, Stephan, von Schüpfheim, in Beromünster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Severin, von Wolfenschiessen, in Wolfenschiessen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 351 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 204 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Knallgelb GmbH (CHE-249.871.899), in Alpnach, Gesellschafterin, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Grossmann, Ken Richard, von Schwyz, in Alpnach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005505007, Registre du commerce Lucerne, (100)
alsona ag, in Beromünster, CHE-380.105.908, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 15.05.2020, Publ. 1004890432).
Statutenänderung:
10.06.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 315'000.00 [bisher: CHF 285'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 315'000.00 [bisher: CHF 285'000.00].
Aktien neu:
315'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 285'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 30'000.00 umgewandelt. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.04.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [gestrichen: Mit Erklärung vom 24.03.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kretz, Charles, von Unterengstringen, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebischer, Simone, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Theiler, Stephan, von Schüpfheim, in Beromünster, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Odermatt, Thomas, von Dallenwil, in Beckenried, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pemag Revisions AG (CHE-108.405.157), in Sursee, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR01-1004989031, Registre du commerce Nidwald, (150)
montAsolar GmbH, in Wolfenschiessen, CHE-183.321.548, Humligenstrasse 2, 6386 Wolfenschiessen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.09.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und den Bau von Solaranlagen. Die Gesellschaft kann weitere damit zusammenhängende Dienstleistungen in den vorgenannten Bereichen erbringen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten oder verwerten. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder solche übernehmen oder errichten sowie sämtliche Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt der Förderung des Gesellschaftszwecks dienen.
Stammkapital:
CHF 40'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 23.09.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Isenegger, Roger, von Beromünster, in Wolfenschiessen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Christen, Severin, von Wolfenschiessen, in Wolfenschiessen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 204 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Alpnach-Sonnenstrom AG (CHE-103.091.755), in Alpnach, Gesellschafterin, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
alsona ag (CHE-380.105.908), in Beromünster, Gesellschafterin, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Nocke, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Schwarzenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Odermatt, Thomas, von Dallenwil, in Beckenried, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Theiler, Stephan, von Schüpfheim, in Beromünster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.