Renseignements sur Ndue Thaqi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Ndue Thaqi
Dernières notifications FOSC pour Ndue Thaqi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006078109, Registre du commerce Schwyz, (130)
Brentex GmbH, in Arth, CHE-192.489.336, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2024, Publ. 1006040082).
Statutenänderung:
28.06.2024.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat vorgängig das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 28.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023 mit Aktiven von CHF 175'113.38 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 152'589.55 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
Brentex AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krasniqi, Fatos, von Luzern, in Niederbipp, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Arth, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Thaqi, Ndue, kosovarischer Staatsangehöriger, in Arth, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1006040082, Registre du commerce Schwyz, (130)
Brentex GmbH, in Arth, CHE-192.489.336, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2023, Publ. 1005793422).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Inderkum, Thomas, von Kriens, in Emmen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krasniqi, Fatos, von Luzern, in Arth, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Thaqi, Ndue, kosovarischer Staatsangehöriger, in Arth, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005793422, Registre du commerce Schwyz, (130)
Brentex GmbH, in Arth, CHE-192.489.336, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2023, Publ. 1005702899).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krasniqi, Fatos, von Luzern, in Arth, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Thaqi, Ndue, kosovarischer Staatsangehöriger, in Arth, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Inderkum, Thomas, von Kriens, in Emmen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.