Renseignements sur Simon Taylor
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Simon Taylor
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3916411, Registre du commerce Schwyz, (130)
Gearbulk Management Switzerland AG, in Freienbach, CHE-401.534.499, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2016, Publ. 3227137).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Taylor, Simon, britischer Staatsangehöriger, in Einsiedeln, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wattenhofer, Roger, von Altendorf, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3867367, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Newbase AG, in Basel, CHE-106.042.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2017, Publ. 3582077).
Statutenänderung:
06.11.2017.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft sind sämtliche Tätigkeiten auf dem Gebiet des Werbewesens, der Reklame und der Inserate in jeglicher Form in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte, die entweder direkt oder indirekt mit ihrem Zweck verbunden sind, tätigen oder sich daran entweder direkt oder indirekt beteiligen. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Taylor, Simon, britischer Staatsangehöriger, in London (UK) (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nürnberg, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in London (UK) (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2361839, Registre du commerce Schwyz, (130)
Gearbulk Management Switzerland AG, in Freienbach, CHE-401.534.499, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 20.08.2015, Publ. 2330693).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jones, Arthur, britischer Staatsangehöriger, in Bermuda (BM), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guerra, Lourdes Patricia de las Mercedes, genannt Patricia, von Gersau, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jebsen, Kristian, norwegischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imai, Tadashi, japanischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bergamin, Stephan, von Vaz/Obervaz, in Männedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ellingsen, Gustav, norwegischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Taylor, Simon, britischer Staatsangehöriger, in Einsiedeln, mit Kollektivunterschrift zu zweien.