Renseignements sur Hans Rudolf Sutter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Hans Rudolf Sutter
Participations
Dernières notifications FOSC pour Hans Rudolf Sutter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2794621, Registre du commerce Berne, (36)
Sutter Haustechnik GmbH, in Büren an der Aare, CHE-363.138.120, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2011, Publ. 6088210).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Hans Rudolf, von Büren an der Aare, in Büren an der Aare, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Sutter, Michael, von Büren an der Aare, in Büren an der Aare, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 6088210, Registre du commerce Berne, (36)
Sutter Haustechnik GmbH, in Büren an der Aare, CH-036.4.050.253-0, Kirchweg 12, 3294 Büren an der Aare, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.03.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Anbieten von Dienstleistungen und Produktion im Bereich Spenglerei, Bedachungen, Sanitäre Anlagen, Blitzschutzanlagen, Gebäudehüllen und verwandte Bereiche. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen verwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen..
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 15.03.2011 und Inventar per 31.12.2010 von Hans Rudolf Sutter, von Büren an der Aare, in Büren an der Aare, sein nicht im Handelsregister eingetragenes Einzelunternehmen 'Sutter Hans Rudolf, San. Installationen', in Büren an der Aare, mit Aktiven von CHF 167'125.77 und Fremdkapital von CHF 30'044.35, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 117'081.42 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 15.03.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Sutter, Hans Rudolf, von Büren an der Aare, in Büren an der Aare, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Sutter, Michael, von Büren an der Aare, in Walperswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Registre du commerce Berne, (36)
SLS Engineering AG, in S t u d e n, allgemeine Engineering-, Beratungs- und Planungsarbeiten usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.1998, S. 5858) .
Domizil neu:
Schaftenholzweg 6, 2557 Studen BE.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter, Hans Rudolf, von Büren an der Aare, in Büren an der Aare, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.