Renseignements sur Claude Sutter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Claude Sutter
Numéro de publication: 6270608, Registre du commerce Valais, (621)
Camandona S.A., à Collombey-Muraz, CH-621.9.005.537-6, succursale (No. FOSC 73 du 13.04.2006, p. 18, Publ. 3333436), avec siège principal à Crissier.
Numéro d'identification du siège principal:
CH-550.0.108.140-5.
Date des statuts du siège principal:
[biffé selon art. 110 ORC].
Inscription au RC du siège principal:
[biffé selon art. 110 ORC] [précédemment: Inscription au registre du commerce du siège principal: 13.12.1974].
But du siège principal:
[biffé selon art. 110 ORC].
Publications du siège principal:
[biffé selon art. 110 ORC].
Nouvelles dispositions pour la succursale:
Les informations relatives aux personnes disposant d'un pouvoir de représentation pour toute l'entreprise, ainsi que celles portant sur des faits qui ne sont plus soumis à inscription conformément à l'art. 110 ORC, sont radiées d'office [biffé: succursale commencée le 23.11.1999].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Camandona, Bernard, de Renens, à Jouxtens-Mézery, avec signature collective à deux;
Camandona, Carlo, de Renens, à Lausanne, avec signature collective à deux;
Camandona, Pierre, de Renens, à Lausanne, avec signature collective à deux;
Simond, Jacques, de Le Chenit, à Crissier, avec signature collective à deux;
Sutter, Claude, de Gland, à Gland, avec signature collective à deux;
Fontana, Philippe, de Le Crêt, à Crissier, avec signature collective à deux;
Bettems, Denis, de Féchy, à Epalinges, avec signature collective à deux.
Registre du commerce Valais
Camandona S.A., à C o l l o m b e y - M u r a z, c/o Joseph Caravaglio, chemin de Chenevière 38, 1868 Collombey-Muraz, succursale (nouvelle inscription).
Raison sociale du siège principal:
Camandona S.A.
Nature juridique du siège principal:
société anonyme.
Siège principal:
Crissier.
Date des statuts du siège principal:
24.06.1997.
Inscription au registre du commerce du siège principal:
13.12.1974.
But du siège principal:
entreprise de génie civil et du bâtiment, travaux de terrassements, fabrication, vente et pose d'enrobés bitumeux et autres.
Publications du siège principal:
20.04.1998, p. 2647).
Dispositions pour la succursale:
succursale commencée le 23.11.1999.
Personnes inscrites:
Caravaglio, Joseph, citoyen italien, à Collombey-Muraz, gérant de la succursale, avec signature collective à deux;
Bettex, Frédy, de Combremont-le-Petit, à Chesalles-sur-Oron, avec signature collective à deux;
Camandona, Bernard, de Renens, à Jouxtens-Mézery, avec signature collective à deux;
Camandona, Carlo, de Renens, à Lausanne, avec signature collective à deux, Camandona, Pierre, de Renens, à Lausanne, avec signature collective à deux, Luthy Jean, de Soleure et Lausanne, à Pully, avec signature collective à deux Simon, Jacques, de Le Chenit, à Crissier, avec signature collective à deux Sutter, Claude, de Gland, à Gland, avec signature collective à deux: Fontana, Philippe, de Le Crêt, à Crissier, avec procuration collective à deux.