Renseignements sur Andreas Sutter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Andreas Sutter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005602064, Registre du commerce Zurich, (20)
New Reinsurance Company Ltd., in Zürich, CHE-100.848.775, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2022, Publ. 1005484792).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter, Andreas, von Basel, in Genolier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005322667, Registre du commerce Zurich, (20)
Pension Fund NewRe, in Zürich, CHE-109.779.494, Stiftung (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2020, Publ. 1004947279).
Name neu:
Pension Fund NewRe in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 27.08.2021 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Monticolo, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Andreas, von Basel, in Genolier, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ales, Claudia Martina, deutsche Staatsangehörige, in Horgen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Staske, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4230823, Registre du commerce Zurich, (20)
Pension Fund NewRe, in Zürich, CHE-109.779.494, Stiftung (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2015, Publ. 2428373).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Monticolo, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Andreas, von Basel, in Genolier, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ales, Claudia Martina, deutsche Staatsangehörige, in Horgen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.