Renseignements sur Roland Suter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Roland Suter
Participations
Dernières notifications FOSC pour Roland Suter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 992770, Registre du commerce Zurich, (20)
MB-SB Holding AG, bisher in Mettmenstetten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 04.04.2000, S. 2240).
Statutenänderung:
11.11.2002, 7.05.2003.
Firma neu:
Pactim Holding AG.
Sitz neu:
Affoltern am Albis.
Domizil neu:
Breitenstrasse 24, 8910 Affoltern am Albis.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an, der Erwerb sowie die Gründung von Unternehmungen sowie deren Finanzierung;
kann Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten, mit Waren und Erzeugnissen aller Art handeln, jegliche Art von Geschäften finanzieren und fördern, Grundstücke erwerben und veräussern sowie andere Geschäfte tätigen, soweit dies zur Erreichung ihres Zweckes notwendig oder nützlich ist.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen im SHAB oder durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Roland, von Luzern und Hildisrieden, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widén, John Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Affoltern am Albis, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Hästö, Magnus, finnischer Staatsangehöriger, in Bonstetten, Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Gerber, Thomas, von Langnau im Emmental, in Mettmenstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moser, Andreas, von Ebikon, in Emmen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Widén, Annika, von Schaffhausen, in Mettmenstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Registre du commerce Lucerne, (100)
MB Systembau AG, in Emmen, Projektierung, Herstellung und Verkauf von sowie Handel mit Energieverteilanlagen, Schaltanlagen und Steuerungen im Bereich der Niederspannung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2001, S. 6488).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krüse, Marcel, von Herisau, in Hünenberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Andreas, von Ebikon, in Emmen, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Suter, Roland, von Luzern und Hildisrieden, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Widén, John Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Affoltern am Albis, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Registre du commerce Zurich, (20)
MB-SB Holding AG, in M e t t m e n s t e t t e n, Beteiligung an Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 19.01.1998, S. 366).
Domizil neu:
c/o Margrit Widén, Wissenbacherstrasse 20, 8932 Mettmenstetten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Birawe, Hermann Josef, österreichischer Staatsangehöriger, in Emmenbrücke, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Birawe- Siegenthaler, Rosmarie, von Trubschachen, in Emmenbrücke, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gewerbe-Treuhand Luzern, in Luzern, Revisionsstelle;
Moser-Magron, Denise, von Ebikon, in Emmen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Andreas, von Ebikon, in Emmen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Widén, John Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Affoltern am Albis, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mettmenstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Suter, Roland, von Luzern und Hildisrieden, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
West, Siegfried, deutscher Staatsangehöriger, in Urdorf, Revisionsstelle.