Renseignements sur Philip Suter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Philip Suter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006028028, Registre du commerce Argovie, (400)
Diartis Solutions AG, in Lenzburg, CHE-246.998.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2022, Publ. 1005522141).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Philip, von Seon, in Seon, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005693757, Registre du commerce Argovie, (400)
Diartis AG, in Lenzburg, CHE-108.509.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2022, Publ. 1005517794).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Philip, von Seon, in Seon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005522141, Registre du commerce Argovie, (400)
Diartis Solutions AG, in Lenzburg, CHE-246.998.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2022, Publ. 1005480961). [gestrichen: Gemäss Erklärung aller Gründer vom 09.09.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hohermuth, Beat, von Erlen, in Meisterschwanden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Suter, Philip, von Seon, in Seon, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Söhnlein, Andreas, von Muri (AG), in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
BDO AG (CHE-345.012.024), in Aarau, Revisionsstelle.