Renseignements sur Evelyne Suter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Evelyne Suter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3732661, Registre du commerce Zurich, (20)
AFS Intercultural Programs Switzerland, in Zürich, CHE-105.840.686, Verein (SHAB Nr. 142 vom 27.07.2015, Publ. 2290529).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Evelyne, von Uster, in Köniz, Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grenacher, Katharina, von Merenschwand, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rüttimann, Jürg, von Hüttwilen, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zwimpfer Nauer, Lea, von Oberkirch, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ashong, Shadrack, von Tujetsch, in Uster, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Drössler, Lisa, österreichische Staatsangehörige, in Binningen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fohim, Emamdeen, von Fischingen, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Reitzenstein, Nicole, von Herisau, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1676349, Registre du commerce Zurich, (20)
AFS Intercultural Programs Switzerland, in Zürich, CHE-105.840.686, Verein (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2012, Publ. 6513756).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Liliane, von Trub und Oppens, in Neuchâtel, Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oehler, Andres, von Zürich, in Thalwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Siegfried, Susanne, von Zürich, in Richterswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Straub, Matthias, von Herzogenbuchsee, in Köniz, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weigelt, Suzanne, von St. Gallen, in Niederhasli, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Suter, Evelyne, von Uster, in Köniz, Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Grenacher, Katharina, von Merenschwand, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
König Zuppiger, Antonia, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reber, Iris, von Diemtigen, in Gais, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rüttimann, Jürg, von Hüttwilen, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zwimpfer Nauer, Lea, von Oberkirch, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 5836386, Registre du commerce Zurich, (20)
AFS Intercultural Programs Switzerland, in Zürich, CH-020.6.900.009-4, Verein (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2007, S. 21, Publ. 4026084).
Statutenänderung:
28.03.2010.
Zweck neu:
AFS bezweckt das gegenseitige Verständnis von Menschen verschiedener nationaler, kultureller, regionaler, religiöser, gesellschaftlicher und weltanschaulicher Herkunft zu fördern;
durch Vermittlung intensiver Kontakte zwischen Angehörigen verschiedener Kulturen das Selbstverständnis des Einzelnen zu fördern im Bestreben, die Suche nach Gemeinsamkeiten und damit den Abbau von Vorurteilen zu erleichtern. AFS verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn. Der Verein trifft alle Vorkehrungen, um seinem Zweck nachzukommen, insbesondere indem er interkulturelle Austauschprogramme und verwandte Aktivitäten innerhalb der Schweiz, sowie zwischen der Schweiz und anderen Ländern fördert, vermittelt, organisiert und durchführt;
mit den Organisationen des weltweiteren AFS-Netzwerks, mit den lokalen, kantonalen und eidgenössischen Schul- und anderen Behörden sowie mit anderen, dem Vereinszweck nahestehenden Organisationen zusammenarbeitet;
AFS Intercultural Programs Inc., New York, USA, respektive andere AFS-Organisationen in deren Bestreben, interkulturelle Austauschprogramme zu fördern, unterstützt;
eine Geschäftsstelle betreibt er und einen Geschäftsführer respektive eine Geschäftsführerin sowie weitere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Anstellungs- oder Auftragsverhältnis beschäftigt und mit der Wahrnehmung von Vereinsaufgaben betraut;
Freiwillige, Lokalkomitees respektive andere Gruppen von Freiwilligen mit der Wahrnehmung von Vereinsaufgaben betraut.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, Beiträge von Programmteilnehmenden, Spenden von natürlichen Personen, Spenden und Beiträge von juristischen Personen sowie Beiträge der öffentlichen Hand. [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge, Sammelaktionen bei Privatpersonen, Unternehmungen und der öffentlichen Hand.].[bisher: Mittel: Beiträge von Programmteilnehmern.].Organisation neu: Generalversammlung, Vorstand von 5 - 9 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Liliane, von Trub und Oppens, in Neuchâtel, Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moser, Barbara, von Röthenbach im Emmental, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oehler, Andres, von Zürich, in Thalwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oneyser, Stéphanie, von Genève, in Uster, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ramer, Robert, von Urdorf, in Birmensdorf ZH, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Siegfried, Susanne, von Zürich, in Richterswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Suter, Evelyne, von Uster, in Köniz, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
OBT AG (CH-020.9.900.846-9), in Zürich, Revisionsstelle.