Renseignements sur André Suter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom André Suter
Participations
Dernières notifications FOSC pour André Suter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005269538, Registre du commerce Lucerne, (100)
KlarText - AG, in Meggen, CHE-114.823.936, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2018, Publ. 1004506574).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Susanne, von Luzern, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, André, von Luzern, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1793343, Registre du commerce Zoug, (170)
SLS Swiss Location Services GmbH, bisher in Meggen, CHE-114.903.245, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2010, S. 11, Publ. 5610866).
Gründungsstatuten:
08.05.2009.
Statutenänderung:
07.10.2014.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Gewerbestrasse 6, 6330 Cham.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, André, von Luzern, in Berikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Rahel, von Zürich, in Würenlos, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Herzog, Peter, von Zürich, in Erlenbach ZH, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Würenlos].
Numéro de publication: 7100578, Registre du commerce Lucerne, (100)
KlarText - AG, in Meggen, CH-100.3.790.032-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2010, S. 11, Publ. 5610860).
Statutenänderung:
04.03.2013.
Zweck neu:
Beratung in der Unternehmens- und Organisationsentwicklung;
Konzeptarbeiten;
Projektleitung, -begleitung, -koordination sowie Ausbildung und Coaching;
Erarbeitung von Marketing- und Werbekonzepten;
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen jeglicher Art;
Beteiligungen;
Übernahme von Vertretungen;
Handel mit Waren aller Art;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken..
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, André, von Luzern, in Meggen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berikon, Mitglied mit Einzelunterschrift];
Suter, Susanne, von Luzern, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.