Renseignements sur Fikret Susak
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Fikret Susak
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005975783, Registre du commerce Zurich, (20)
Baumgartner AG Räder und Rollen, in Dällikon, CHE-102.819.023, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2023, Publ. 1005912021).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borer, Urs, von Stäfa, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kancz AG Consulting & Treuhand (CHE-272.201.863), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schrape, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Wuppertal (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Esslinger, Thomas, von Zürich, in Boppelsen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bruggmann, Vincent, von Neckertal, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Oberhelfenschwil, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG (CHE-114.008.020), in Zürich, Revisionsstelle;
Susak, Fikret, von Schlieren, in Schlieren, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005943442, Registre du commerce Zurich, (20)
BEMMFIS AG, in Dietikon, CHE-239.561.753, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2023, Publ. 1005877053).
Firma neu:
BEMMFIS AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.01.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Susak, Fikret, von Schlieren, in Schlieren, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1005877053, Registre du commerce Zurich, (20)
BEMMFIS AG, in Dietikon, CHE-239.561.753, Riedstrasse 12, 8953 Dietikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.10.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Rädern, Rollen und technischen Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.10.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Susak, Fikret, von Schlieren, in Schlieren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.