Renseignements sur Norbert Summermatter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Norbert Summermatter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005913229, Registre du commerce Valais, (600)
Summermatter Architekten AG, in Brig-Glis, CHE-250.785.350, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2011, S.0, Publ. 6349984).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Summermatter, Norbert, von Staldenried, in Brig-Glis, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Summermatter, Marco, von Staldenried, in Brig-Glis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Summermatter, Luca, von Staldenried, in Brig-Glis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6349984, Registre du commerce Valais, (600)
Summermatter Architekten AG, in Brig-Glis, CH-600.3.014.648-2, Obere Briggasse 124, 3902 Glis, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.09.2011.
Zweck:
Betrieb eines Architekturbüros mit allen damit zusammenhängenden Tätigkeiten, Errichten von Expertisen und Schatzungen sowie Erwerb und Verkauf von Liegenschaften. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernehme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens 'Architekturbüro Summermatter' (CH-600.1.002.510-9), in Brig-Glis, gemäss Vertrag vom 01.09.2011 und Übernahmebilanz per 30.06.2011 mit Aktiven von CHF 755'734.45 und Passiven von CHF 78'251.95, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 577'482.50 als Forderung gutgeschrieben werden..
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen..
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 15.09.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Summermatter, Norbert, von Staldenried, in Brig-Glis, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Summermatter, Marco, von Staldenried, in Brig-Glis, Mitglied, mit Einzelunterschrift.