Renseignements sur Thomas Alois Summer
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Alois Summer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1444843, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Midlife Invest AG, in St. Gallen, CHE-185.779.510, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2012, Publ. 6526924).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Summer, Thomas Alois, österreichischer Staatsangehöriger, in Altach (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birkner, Günther Johann, österreichischer Staatsangehöriger, in Zwischenwasser-Batschuns (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6526924, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Midlife Invest AG, in St. Gallen, CH-320.3.070.786-6, c/o steuerpartner ag Steuer- und Wirtschaftsberatung, Vadianstrasse 44, 9000 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.01.2012.
Zweck:
Den Kauf, die Verwaltung und den Verkauf von Unternehmensbeteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre und die Nutzniesser erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 24.01.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Summer, Thomas Alois, österreichischer Staatsangehöriger, in Altach (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Birkner, Günther Johann, österreichischer Staatsangehöriger, in Zwischenwasser-Batschuns (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stiefel, Walter, von Turbenthal, in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3190476, Registre du commerce Thurgovie, (440)
CCL-PACHEM (Schweiz) GmbH, in Münchwilen TG, CH-320.4.039.928-9, Handel mit Selbstklebeetiketten und Etikettiersystemen jeglicher Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 09.09.2003, S. 12, Publ. 1163192).
Firma neu:
CCL-PACHEM (Schweiz) GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.09.2005 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birkner, Günther, österreichischer Staatsangehöriger, in Batschuns (AT), Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
Leutenegger, Roman, von Eschlikon, in Münchwilen TG, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer];
Summer, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Klaus (AT), Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer].