Renseignements sur Lukretia Sulzer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Lukretia Sulzer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005957564, Registre du commerce Grisons
R. Sulzer Beteiligungen Chur GmbH, in Chur, CHE-112.294.205, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 29.09.2008, S.11, Publ. 4669348).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sulzer, Lukretia, von Winterthur, in Chur, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sulzer, Robert, von Winterthur, in Trin, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numéro de publication: 2776634, Registre du commerce Grisons, (350)
Sulzer Beteiligungen GmbH, in Chur, CH-350.4.001.665-0, Gäuggelistrasse 25, 7000 Chur, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.03.2005.
Zweck:
Das Halten und Verwalten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Handel mit Waren aller Art betreiben, kommerzielle und finanzielle Mandate übernehmen. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern. Weiter darf die Gesellschaft Treuhandgeschäfte tätigen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Sulzer, Robert, von Winterthur, in Trin Mulin (Trin), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Sulzer, Lukretia, von Winterthur, in Chur, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Numéro de publication: 2543270, Registre du commerce Grisons, (350)
Art & Decor Chur GmbH, in Chur, CH-350.4.001.480-6, Halten und Verwalten von Beteiligungen usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2004, S. 11, Publ. 2213780).
Statutenänderung:
8.11.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sulzer, Lukretia, von Winterthur, in Chur, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sulzer, Robert, von Winterthur, in Trin Mulin (Trin), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].