Renseignements sur Andrea Sulzer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Andrea Sulzer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005866739, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Stiftung Volkshochschule und Senioren Universität beider Basel, in Basel, CHE-106.233.164, Stiftung (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2023, Publ. 1005733564).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hiltwein Agnetti, Karin, von Basel, in Basel, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sulzer, Andrea, von Meiringen, in Waldenburg, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Köz Brown, Güvengül, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005733564, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Stiftung Volkshochschule und Senioren Universität beider Basel, in Basel, CHE-106.233.164, Stiftung (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2022, Publ. 1005606670).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sulzer, Andrea, von Meiringen, in Waldenburg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Portmann, Dr. Adrian, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Portmann, Adrian, von Flühli].
Numéro de publication: HR02-1005717956, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
the movement, bisher in Pratteln, CHE-288.649.850, Verein (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2022, Publ. 1005566135).
Statutenänderung:
13.02.2023.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Frobenstrasse 66, 4053 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sulzer, Andrea, von Meiringen, in Waldenburg, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Steffen, Marc, von Bellikon, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fasse, Clara Luise, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Del Rio, Lucas, spanischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Regina, deutsche Staatsangehörige, in Bottmingen, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grandchamp, Anne-Chatherine, von Puidoux, in Pratteln, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Flendrie, Lorenz, von Bretzwil, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erdogandan, Coskun, von Basel, in Oberwil (BL), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel].