Andrea Sulzer
domicilié à Waldenburg, de Meiringen Mandats actifs: Stiftung Volkshochschule und Senioren Universität beider Basel, Lädeli & Kaffi Alte Wacht Connecté à: Güvengül Köz Brown, Stephan Thomas Jenny, Pascal Ryf et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andrea Sulzer" à jour.Vous suivez maintenant "Andrea Sulzer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andrea Sulzer" à jour.Vous suivez maintenant "Andrea Sulzer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Andrea Sulzer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Andrea Sulzer
Autre services dans l'éducation
Commerce de produits alimentaires
Autre services dans l'éducation
Commerce de produits alimentaires
Personnes privées avec le nom Andrea Sulzer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Andrea Sulzer
Numéro de publication: HR02-1005866739, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Stiftung Volkshochschule und Senioren Universität beider Basel, in Basel, CHE-106.233.164, Stiftung (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2023, Publ. 1005733564).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hiltwein Agnetti, Karin, von Basel, in Basel, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sulzer, Andrea, von Meiringen, in Waldenburg, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Köz Brown, Güvengül, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005733564, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Stiftung Volkshochschule und Senioren Universität beider Basel, in Basel, CHE-106.233.164, Stiftung (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2022, Publ. 1005606670).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sulzer, Andrea, von Meiringen, in Waldenburg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Portmann, Dr. Adrian, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Portmann, Adrian, von Flühli].
Numéro de publication: HR02-1005717956, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
the movement, bisher in Pratteln, CHE-288.649.850, Verein (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2022, Publ. 1005566135).
Statutenänderung:
13.02.2023.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Frobenstrasse 66, 4053 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sulzer, Andrea, von Meiringen, in Waldenburg, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Steffen, Marc, von Bellikon, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fasse, Clara Luise, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Del Rio, Lucas, spanischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Regina, deutsche Staatsangehörige, in Bottmingen, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grandchamp, Anne-Chatherine, von Puidoux, in Pratteln, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Flendrie, Lorenz, von Bretzwil, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erdogandan, Coskun, von Basel, in Oberwil (BL), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel].