Renseignements sur Roland Studer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Roland Studer
Participations
Dernières notifications FOSC pour Roland Studer
Numéro de publication: HR02-1005779641, Registre du commerce Valais, (626)
Société coopérative Union-Fruits Coopérative fruitière St-Léonard, à Saint-Léonard, CHE-101.706.899, société coopérative (No. FOSC 32 du 15.02.2022, Publ. 1005406304).
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative Union-Fruits Coopérative fruitière St-Léonard en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 12.06.2023.
Inscription ou modification de personne(s):
Studer, Roland, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, président de l'administration, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: président de l'administration, avec signature individuelle];
Tissières, Dominique, de Saint-Léonard, à Sion, membre et secrétaire de l'administration, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: membre et secrétaire de l'administration, avec signature individuelle];
Favre, Vincent, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, membre de l'administration, caissier, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: membre de l'administration, caissier, avec signature individuelle];
Romailler, Paul Albert, de Crans-Montana, à Saint-Léonard, liquidateur, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005406304, Registre du commerce Valais, (626)
Société coopérative Union-Fruits Coopérative fruitière St-Léonard, à Saint-Léonard, CHE-101.706.899, société coopérative (No. FOSC 51 du 15.03.2021, Publ. 1005124320).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Mayor, Michel, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, président, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Studer, Roland, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, président de l'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre, secrétaire, avec signature individuelle];
Tissières, Dominique, de Saint-Léonard, à Sion, membre et secrétaire de l'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre, avec signature individuelle];
Favre, Vincent, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, membre de l'administration, caissier, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 6237710, Registre du commerce Valais, (626)
Union-Fruits Coopérative fruitière St-Léonard, à Saint-Léonard, CH-626.5.002.524-3, société coopérative (No. FOSC 304 du 30.12.1982, p. 4186).
Modification des statuts:
13.12.2010.
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative Union-Fruits Coopérative fruitière St-Léonard.
Nouvel organe de publication:
BO et, lorsque la loi l'exige, la FOSC. [biffé: Conseil d'Administration : cinq à sept membres].Personne(s) et signature(s) radiée(s): Brégy, Joseph, de Tourtemagne, à Saint-Léonard, président du conseil, avec signature collective à deux;
Gillioz, Barthélémy, de Saint-Léonard, à Uvrier (Sion), vice-président du conseil, avec signature collective à deux;
Pannatier, Eloi, de Vernamiège, à Saint-Léonard, caissier, sans droit de signature;
Bovier, Gaston, de Vex, à Uvrier (Sion), membre du conseil, sans droit de signature;
Burgener, Anny, de Saas-Balen, à Uvrier (Sion), membre du conseil, sans droit de signature;
Piffaretti, Jean-Louis, de Novazzano, à Saint-Léonard, membre du conseil, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Mayor, Michel, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, président, avec signature individuelle [précédemment: secrétaire du conseil avec signature collective à deux];
Studer, Roland, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, membre et secrétaire, avec signature individuelle;
Tissières, Dominique, de Saint-Léonard, à Sion, membre, avec signature individuelle. Selon déclaration du 13.12.2010, il est renoncé à un contrôle restreint. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].