Renseignements sur Martin Studer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Martin Studer
Participations
Dernières notifications FOSC pour Martin Studer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3665213, Registre du commerce Zurich, (20)
Swiss Hospitality Affoltern AG, in Affoltern am Albis, CHE-262.984.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2017, Publ. 3392597).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diehl, Heinz, von Bonfol, in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hüsler, André, von Steinhausen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Martin, von Gondiswil, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3639813, Registre du commerce Schwyz, (130)
Swiss Hospitality Management AG, in Freienbach, CHE-114.780.729, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2017, Publ. 3379401).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diehl, Heinz, von Bonfol, in Meisterschwanden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hüsler, André, von Steinhausen, in Steinhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Martin, von Gondiswil, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3325431, Registre du commerce Schwyz, (130)
Swiss Hospitality Management AG, in Feusisberg, CHE-114.780.729, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2014, Publ. 1783445).
Statutenänderung:
27.01.2017.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Höh-Rohnenweg 5, 8832 Wilen b. Wollerau.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Martin, von Gondiswil, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kleinandelfingen].