Renseignements sur Dr. med. Christian Studer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Dr. med. Christian Studer
Participations
Dernières notifications FOSC pour Dr. med. Christian Studer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6266900, Registre du commerce Lucerne, (100)
LuMed AG, in Luzern, CH-100.3.028.586-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2009, S. 12, Publ. 5003636).
Domizil neu:
c/o Ute Studer, Bellerivestrasse 34, 6006 Luzern .
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Christian, von Luzern und Schüpfheim, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Reto Christian, von Sigriswil, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4639548, Registre du commerce Lucerne, (100)
Studer-Stiftung, in Escholzmatt, CH-100.7.789.307-5, c/o Gemeindekanzlei Escholzmatt, 6182 Escholzmatt, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
27.10.1919, 6.06.2008.
Zweck:
Förderung gemeinnütziger, d.h. sozial-karitativer, erzieherischer, kultureller oder kirchlicher Bestrebungen durch zweckgebundene Zuwendungen an auf diesen Gebieten tätige öffentliche Gebietskörperschaften oder private Institutionen, wie namentlich solche der Jugend- und Sozialhilfe, des Stipendienwesens, der Krankenpflege und Behindertenfürsorge und des Kulturlebens;
dies vorwiegend, aber nicht ausschliesslich, in den Gemeinden Escholzmatt und Marbach LU;
Finanzierung des weiteren Bestandes und des laufenden Unterhaltes der Grabstätte der Familien Studer auf dem Dorffriedhof von Escholzmatt, solange diese besteht;
ausnahmsweise die subsidiäre Unterstützung von männlichen oder weiblichen Nachkommen der ursprünglichen Stifter oder ihrer vier leiblichen Schwestern im Falle der Bedürftigkeit trotz primärer Beanspruchung staatlicher oder privater Sozialhilfeleistungen bzw. Stipendien.
Aufsichtsbehörde:
Gemeinderat Escholzmatt.
Organisation:
Stiftungsrat und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
Studer, Christian, von Luzern und Schüpfheim, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Studer, Daniel, von Schüpfheim und Escholzmatt, in Stans, Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift;
Studer Dossenbach, Johanna genannt Hanna, von Luzern, Baar und Escholzmatt, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Studer, Gody, von Escholzmatt und Schüpfheim, in Escholzmatt, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Studer, Thomas, von Schüpfheim und Escholzmatt, in Schüpfheim, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Elmar Beckmann Wirtschaftsberatung AG, in Luzern (CH-100.3.019.615-1), Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2515876, Registre du commerce Lucerne, (100)
LuMed AG, in Luzern, CH-100.3.028.586-1, c/o Christine Zemp Gsponer, Rechtsanwältin und Notarin, Schwanenplatz 4, 6004 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.10.2004.
Zweck:
Entwicklung und Betrieb von umfassenden medizinischen Versorgungsmodellen nach dem Hausarztprinzip, insbesondere Abwicklung von Verträgen nach dem Prinzip prospektiver Versicherungspauschalen;
Erbringung von Dienstleistungen für ÄrztInnen, andere LeistungserbringerInnen, PatientInnen und Kostenträger.
Aktienkapital:
CHF 112'500.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 112'500.--.
Aktien:
1'125 Namenaktien zu CHF 100.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief, durch Telefax mit Empfangsbestätigung oder durch E-mail mit Empfangsbestätigung.
Vinkulierung:
Die Namenaktien sind nach Massgabe der Statuten vinkuliert.
Eingetragene Personen:
Studer, Christian, von Luzern und Schüpfheim, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönenberger, Urs, von Horw, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zaugg, Bruno, von Trub und Basel, in Schwarzenberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zuellig, Christopher, von Romanshorn, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Argo Consilium AG, in Stäfa, Revisionsstelle.