Renseignements sur Annemarie Studer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Annemarie Studer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3286973, Registre du commerce Zurich, (20)
Hans Studer Maschinenfabrik AG, in Bachenbülach, CHE-106.952.715, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 18.05.2015, Publ. 2155007).
Statutenänderung:
01.12.2016.
Zweck neu:
Betrieb einer Maschinenfabrik, einer mechanischen Werkstätte und einer Schlosserei. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven der Firma 'Hans Studer mechanische Werkstätte, Kloten', in Kloten, gemäss Bilanz per 31.8.1979 zum Preise von CHF 207'445.26, von dem CHF 98'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 10.01.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fibada Revisions GmbH (CHE-102.181.114), in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Hans, von Wiesendangen, in Bachenbülach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Wiesendangen, in Kloten];
Studer, Annemarie, von Wiesendangen, in Bachenbülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Wiesendangen, in Kloten].