Renseignements sur Andreas Studer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Andreas Studer
Participations
Dernières notifications FOSC pour Andreas Studer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4091392, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Stadtschützen Wil, in Wil SG, CH-320.6.012.953-8, Pflege und Förderung des Schiesswesens im Interesse der sportlichen Betätigung der Mitglieder usw. Verein (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2005, S. 10, Publ. 2984934).
Domizil neu:
c/o Josef Hartmann, Thuraustrasse 24, 9500 Wil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Andreas, von Kirchberg SG, in Wil SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Josef, von Altwis, in Wil SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reut-Bolliger, Isabelle, von Emmen und Leutwil, in Niederuzwil (Uzwil), Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bolliger, Isabelle].
Numéro de publication: 3707428, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Confiserie Hirschy AG, in Wil SG, CH-320.3.043.013-6, Führung der Confiserie 'Hirschy' mit Café usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2006, S. 10, Publ. 3384774).
Statutenänderung:
15.12.2006.
Aktienkapital neu:
CHF 252'000.-- [bisher: CHF 250'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 252'000.--.
Aktien neu:
1'800 Namenaktien zu CHF 140.-- [bisher: 250 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Ida, von Kirchberg SG, in Wil SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Ernst, von Kirchberg SG, in Wil SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Studer, Andreas, von Kirchberg SG, in Wil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Yvonne, von Kirchberg SG, in Wil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Christa, von Kirchberg SG, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stüder-Schäfli, Adrian, von Homburg, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2984934, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Stadtschützen Wil, in Wil SG, CH-320.6.012.953-8, Pflege und Förderung des Schiesswesens im Interesse der sportlichen Betätigung der Mitglieder, Verein (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2002, S. 12, Publ. 545612).
Domizil neu:
c/o Andreas Studer, Obere Bahnhofstrasse 25, 9500 Wil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Bruno, von Oberriet SG, in Wil SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunschwiler, Verena genannt Vreni, von Sirnach und Menzingen, in Wil SG, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Andreas, von Kirchberg SG, in Wil SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolliger, Isabelle, von Emmen und Leutwil, in Niederuzwil (Uzwil), Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.