Renseignements sur Andreas Studer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Andreas Studer
Participations
Dernières notifications FOSC pour Andreas Studer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6302970, Registre du commerce Berne, (36)
Autohaus Rigo GmbH, in Ringgenberg BE, CH-092.4.001.313-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 31.03.2003, S. 4, Publ. 926966).
Firma neu:
Autohaus Rigo GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.08.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mattmüller, Max, von Gadmen, in Interlaken, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Unterseen, Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Studer, Andreas, von Niederried bei Interlaken, in Niederried bei Interlaken, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Ringgenberg BE, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5806872, Registre du commerce Berne, (36)
SBR AG, in Ringgenberg BE, CH-092.3.007.407-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.1996, S. 416).
Statutenänderung:
21.10.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Reparatur von Fahrzeugen sowie den Handel mit Fahrzeugen und Reifen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage im Zusammenhang mit der Gründung vom 29. Mai 1992 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme von Andreas Studer gemäss Sacheinlagevertrag vom 29.05.1992: Fahrzeug, Maschinen und Mobiliar zum Preis von CHF 37'400.--, wovon CHF 37'000.-- an das Grundkapital angerechnet werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Der Hinweis auf die Anzahl Verwaltungsräte wird gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Verwaltungsrat: 1 oder mehrere Mitglieder].Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.10.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ART von Allmen René, Gewerbe- und Immobilientreuhand, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Andreas, von Niederried bei Interlaken, in Niederried bei Interlaken, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:in Ringgenberg BE].
Numéro de publication: 1231152, Registre du commerce Berne, (36)
Sportwheels GmbH, in Ringgenberg BE, Blasenweg, 3852 Ringgenberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
1.10.2003.
Zweck:
Handel mit Felgen und Autozubehör. Kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Liberierung Stammkapital:
CHF 20'000.--. Die Einladungen und Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.
Eingetragene Personen:
Studer, Andreas, von Niederried bei Interlaken, in Ringgenberg BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 12'000.--;
Streit, Bernhard, von Toffen, in Unterseen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--.