Renseignements sur Alois Otto Studer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Alois Otto Studer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004946452, Registre du commerce Berne, (36)
Pirag AG, in Moosseedorf, CHE-101.443.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2019, Publ. 1004675425).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Alois, von Schüpfheim, in Moosseedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glauser, Fritz, von Ittigen, in Münchenbuchsee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Scheidegger, Christine, von Wyssachen, in Oberburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004675425, Registre du commerce Berne, (36)
Pirag AG Autoshop, in Moosseedorf, CHE-101.443.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2017, Publ. 3671203).
Statutenänderung:
19.06.2019.
Firma neu:
Pirag AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und den Verkauf von Immobilien, sowie Dienstleistungen im Immobilienbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu dienen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 21.06.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheidegger-Zeller, Christine, von Wyssachen, in Oberburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grotz + Burri Treuhand AG (CHE-108.028.959), in Urtenen-Schönbühl, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Alois, von Schüpfheim, in Moosseedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.