Renseignements sur Alfred Studer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Alfred Studer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005589387, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
DECA immo GmbH, in Gaiserwald, CHE-131.590.182, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2014, S.0, Publ. 1817267).
Firma neu:
DECA immo GmbH in Liquidation.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft sind Ausführung von Projektierungs- und Planungsaufträgen für Neu- und Umbauten, Bauausführung jeglicher Art, Erbringen von Immobiliendienstleistungen wie Verwaltung und Vermietung von Liegenschaften sowie Kauf- und Verkauf von Immobilien. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie Patente, Vertriebsrechte, Lizenzen etc. erwerben, bewirtschaften und veräussern. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.10.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Alfred, von Vilters-Wangs, in Abtwil SG (Gaiserwald), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2617143, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Osterwalder St. Gallen AG, in St. Gallen, CHE-105.959.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 20.08.2015, Publ. 2330405).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Alfred, von Vilters-Wangs, in Zuzwil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thurnherr, Hanspeter, von Au SG, in Steinach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bättig, Oliver, von Adligenswil, in Pfäffikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rechsteiner, Pius, von Schmiedrued, in Urnäsch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohrer, Hanspeter, von Sachseln, in Speicher, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1817267, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
DECA immo GmbH, in Gaiserwald, CHE-131.590.182, Auwiesenstrasse 35, 9030 Abtwil , Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.10.2014, 06.11.2014.
Zweck:
Ausführung von Projektierungs- und Planungsaufträgen für Neu- und Umbauten, Bauausführung jeglicher Art, Erbringen von Immobiliendienstleistungen wie Verwaltung und Vermietung von Liegenschaften sowie Kauf- und Verkauf von Immobilien. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie Patente, Vertriebsrechte, Lizenzen etc. erwerben, bewirtschaften und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 08.10.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Studer, Alfred, von Vilters-Wangs, in Abtwil SG (Gaiserwald), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Cavalli, Theresia, von Centovalli, in Abtwil SG (Gaiserwald), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.