Renseignements sur Rolf Stucki
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Rolf Stucki
Dernières notifications FOSC pour Rolf Stucki
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005491363, Registre du commerce Nidwald, (150)
Hotel Nidwaldnerhof AG, in Beckenried, CHE-108.102.372, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2009, S.19, Publ. 5074222).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucki, Claudia, von Meikirch und Linden, in Beckenried, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Meikirch und Linden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Stucki, Rolf, von Linden, in Beckenried, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5036024, Registre du commerce Nidwald, (150)
Nidwaldnerhof Betriebs GmbH, in Beckenried, CH-150.4.000.718-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2005, S. 9, Publ. 3094096). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 12.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucki, Rolf, von Linden, in Beckenried, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].
Numéro de publication: 3316256, Registre du commerce Nidwald, (150)
Hotel Nidwaldnerhof AG, in Beckenried, CH-150.3.000.109-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2001, S. 7105).
Domizil neu:
Dorfstrasse 12, 6375 Beckenried.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnyder, Max, von Vorderthal, in Wildegg, Gemeinde Möriken-Wildegg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schnyder-Isenschmid, Marie, von Vorderthal, in Wildegg, Gemeinde Möriken-Wildegg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucki, Rolf, von Linden, in Beckenried, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Stucki, Claudia, von Meikirch und Linden, in Beckenried, Mitglied, mit Einzelunterschrift.