Renseignements sur Frieder Strohm
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Frieder Strohm
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005816608, Registre du commerce Zoug, (170)
Blocksport AG, in Zug, CHE-176.554.544, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2022, Publ. 1005399888).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kacan, Semih, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Trupl, Tomas, slowakischer Staatsangehöriger, in Bratislava (SK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liulka, Volodymyr, ukrainischer Staatsangehöriger, in Bratislava (SK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Janssen, Alexander, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Strohm, Frieder, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005804093, Registre du commerce Zurich, (20)
WePINK AG, in Bülach, CHE-192.543.674, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2021, Publ. 1005358462).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Back, Marco, von Basel, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidli, Thomas, von Winterthur, in Wiesendangen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strohm, Frieder, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Koutsogiannakis, Laura, von Escholzmatt-Marbach, in Hochfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005698455, Registre du commerce Zurich, (20)
Volleyball Academy, in Bülach, CHE-421.136.601, Verein (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2022, Publ. 1005417622).
Statutenänderung:
21.12.2022.
Zweck neu:
Die Volleyball Academy bezweckt, professionelle Nachwuchsvolleyballspielerinnen auszubilden und zu fördern sowie ihre Interessen in sportlicher Hinsicht zu wahren. Weiter bezweckt die Volleyball Academy die Nachwuchsvolleyballspielerinnen zu beraten und sie gegenüber nationalen und internationalen Sportverbänden, Organisationen und Veranstaltern zu vertreten. Die Volleyball Academy arbeitet nicht gewinnorientiert.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koutsogiannakis, Dr. Vassilios, italienischer Staatsangehöriger, in Hochfelden, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Zürcher, Bruno, von Wolfhalden, in Goldach, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strohm, Frieder, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift].