Renseignements sur Richard Ström
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Richard Ström
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005841544, Registre du commerce Lucerne, (100)
RIC Entertainment GmbH, in Meggen, CHE-104.331.028, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2010, S.12, Publ. 5675100).
Firma neu:
RIC Entertainment GmbH in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Stammanteile ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 14.09.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ström, Richard, schwedischer Staatsangehöriger, in Meggen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 38'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5675100, Registre du commerce Lucerne, (100)
RIC Entertainment GmbH, in Meggen, CH-100.4.018.170-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2001, S. 6699). Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten von Stammanteilen gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 10.05.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ström, Richard, schwedischer Staatsangehöriger, in Meggen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 38'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
Letter, Roland André, französischer Staatsangehöriger, in Vaxholm (SE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 38'000.-- [bisher: in Vaxholm (S)].
Numéro de publication: 3129276, Registre du commerce Lucerne, (100)
Eselco AG, in Meggen, CH-100.3.013.052-9, Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Sportgeräten (Holz), Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2001, S. 6699).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stocker, Dr. rer. pol. Max, von Luzern, in Adligenswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ström, Richard, schwedischer Staatsangehöriger, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer].