Renseignements sur Martin Streit
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Martin Streit
Participations
Dernières notifications FOSC pour Martin Streit
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5518166, Registre du commerce Berne, (36)
Bilsport AG, in Thun, CH-092.3.001.068-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2007, S. 3, Publ. 3982354).
Statutenänderung:
18.02.2010.
Firma neu:
Bilsport Automobile AG.
Domizil neu:
Bodmerstrasse 4, 3645 Gwatt.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Einfuhr von und Handel mit Motorfahrzeugen, deren Ersatzteilen und Zubehör, das Tuning und die Veredelung von Motorfahrzeugen, die Förderung diverser Automarken und des Motorsports allgemein, das Erbringen von Service- und anderen Dienstleistungen, sowie den Betrieb von Reparaturwerkstätten und Garagen mit Tankstelle. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 16.06.1997 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: 2 Computeranlagen, Fax/Telefonanlage, Literatur, Büromobiliar und Fahrzeug gem. Sacheinlagevertrag v. 16.6.1997 zum Preis von insgesamt CHF 30'000.--, welcher bei Erhöhung des Stammkapitals auf die Stammeinlage von CHF 157'000.-- und CHF 88'000.-- angerechnet wurde.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder Telefax.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Michel, von Forst-Längenbühl, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Streit, Martin, von Wald BE, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4868292, Registre du commerce Berne, (36)
Schöni & Sprunger AG, in Bern, CH-035.3.004.156-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2005, S. 2, Publ. 3059860).
Statutenänderung:
29.01.2009.
Sitz neu:
Köniz.
Domizil neu:
Kirchstrasse 4, 3097 Liebefeld.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Teppichen aller Art, die Konfektion und Montage von Vorhangstoffen, deren Handel und die Verlegung von Bodenbelägen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen im In- und Ausland erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die 10.02.1977 bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
S + S GmbH Wirtschaftsprüfungen, in Hilterfingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streit, Martin, von Wald BE, in Thun, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Uetendorf, Mitglied mit Einzelunterschrift];
Spielmann, Peter, von Niedergösgen, in Gunten (Sigriswil), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
HST Treuhand AG (CH-092.3.001.131-6), in Thierachern, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3059860, Registre du commerce Berne, (36)
Schöni & Sprunger AG, in Bern, CH-035.3.004.156-1, Handel mit Teppichen aller Art, Konfektion und Montage von sowie Handel mit Vorhangstoffen, Verlegen von Bodenbelägen usw, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2002, S. 3, Publ. 584378).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter, Thomas, von Eggiwil, in Amsoldingen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Sprunger, Kurt, von Fischingen, in Niederscherli, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Moser EDV-Beratung und Treuhand AG, in Thun, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streit, Martin, von Wald BE, in Uetendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Zimmerwald, in Amsoldingen];
S + S GmbH Wirtschaftsprüfungen, in Hilterfingen, Revisionsstelle.